MARLOFER GESTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Escobal, 31
Código Postal 37120
Municipio Doñinos de Salamanca
Provincia Salamanca
Mapa Ver Mapa
Razón Social MARLOFER GESTION SL
CIF B37489291
Capital Social 7300.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 07/08/2009
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Benito Martin Jesus Alberto
VINCULACIONES DE MARLOFER GESTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARLOFER GESTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benito Martin Jesus Alberto | Administrador Unico | 30/06/2015 | 03/08/2017 |
Miguel Fernandez Maria-iluminada | Apoderado Solidario | 20/04/2010 | 19/12/2016 |
Lopez Fernandez Marcos | Administrador Solidario | 06/06/2011 | 30/06/2015 |
Miguel Fernandez Maria-iluminada | Administrador Solidario | 06/06/2011 | 30/06/2015 |
De Soto Sierra Raquel | Apoderado Solidario | 16/02/2010 | 09/10/2014 |
Lopez Fernandez Marcos | Administrador Unico | 16/09/2009 | 06/06/2011 |
MARLOFER 06 SL | Socio Unico | 17/08/2010 | 11/01/2011 |
Vecino Fraile Ana Belen | Apoderado Solidario | 16/02/2010 | 22/09/2010 |
ACTOS BORME DE MARLOFER GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 399 , F 92, S 8, H SA 13091, I/A 15 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-37
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 399 , F 92, S 8, H SA 13091, I/A 15 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-37
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 399 , F 92, S 8, H SA 13091, I/A 14 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-37
- C/ ESCOBAL 31 (DOÑINOS DE SALAMANCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 399 , F 92, S 8, H SA 13091, I/A 13 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-37
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 399 , F 92, S 8, H SA 13091, I/A 12 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-37
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 399 , F 92, S 8, H SA 13091, I/A 12 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-37
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 399 , F 92, S 8, H SA 13091, I/A 12 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-37
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 399 , F 92, S 8, H SA 13091, I/A 11 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-37
- C/ SEGUNDA 4 BAJO - POLIGONO INDUSTRIAL EL MONTALV (CARBAJOSA DE LA SAGRADA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 399 , F 92, S 8, H SA 13091, I/A 10 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-37
- C/ RECTOR LUCENA 1-9 2º A (SALAMANCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 399 , F 92, S 8, H SA 13091, I/A 9 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-9-37