LOCCO STARR GROUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria de Molina, 18
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOCCO STARR GROUP SL
CIF B87324208
Capital Social 3010.0 Euros
Fecha de Constitución 01/07/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario Peña Cristobal Soledad
VINCULACIONES DE LOCCO STARR GROUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOCCO STARR GROUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diez Fernandez Raul | Apoderado | 21/10/2016 | 14/02/2019 |
Peña Cristobal Soledad | Liquidador | 14/02/2019 | 14/02/2019 |
Peña Cristobal Soledad | Socio Unico | 06/07/2015 | 14/02/2019 |
Peña Cristobal Soledad | Administrador Unico | 06/07/2015 | 14/02/2019 |
ACTOS BORME DE LOCCO STARR GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33481 , F 142, S 8, H M 602710, I/A 3 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33481 , F 142, S 8, H M 602710, I/A 3 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33481 , F 142, S 8, H M 602710, I/A 3 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33481 , F 142, S 8, H M 602710, I/A 3 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33481 , F 142, S 8, H M 602710, I/A 2 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33481 , F 141, S 8, H M 602710, I/A 1 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33481 , F 141, S 8, H M 602710, I/A 1 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-28
Dirección:C/ MARIA DE MOLINA 18 7 - DERECHA (MADRID)
Comienzo de operaciones:01/07/15
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:La sociedad tendrá por objeto la prestación de servidos de diseño gráfico y multimedia, marketing digital e ilustración. Servicios de publicidad y comunicación. Servicios de fotografía y producción de videos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33481 , F 141, S 8, H M 602710, I/A 1 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-28