BEYOND CAMPUS SL
Dirección social Calle Maria de Molina, 12
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BEYOND CAMPUS SL
CIF B88236237
Capital Social 3001.0 Euros
Actividad Otros alojamientos
Fecha de Constitución 07/11/2018
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Valdenebro Montes Luis Maria
ORGANIGRAMA DE BEYOND CAMPUS SL
VINCULACIONES DE BEYOND CAMPUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BEYOND CAMPUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Valdenebro Montes Luis Maria | Administrador Unico | 25/02/2021 | |
Del Alcazar Benjumea Diego | Apoderado | 18/12/2018 |
ACTOS BORME DE BEYOND CAMPUS SL
- Rectificación de la inscripción 3ª en cuanto a la fecha de la celebración de la junta, siendo la fecha correcta el día 20 de octubre de 2020. La fecha del cese de Don Andrés Jaime Burdett Von Kursell y Don Luis María Montes Valdenebro como administradores solidarios es el 20 de octubre de 2020. La fecha del nombramiento de Don Luis María Valdenebro Montes como administrador único es el 20 de octubre de 2020
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38423 , F 44, S 8, H M 683529, I/A 4 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38423 , F 43, S 8, H M 683529, I/A 3 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38423 , F 43, S 8, H M 683529, I/A 3 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38423 , F 43, S 8, H M 683529, I/A 3 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38423 , F 43, S 8, H M 683529, I/A 2 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38423 , F 41, S 8, H M 683529, I/A 1 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-28
Dirección:C/ MARIA DE MOLINA 12 (MADRID)
Comienzo de operaciones:07/11/18
Capital:3.001,00 Euros
Objeto social:(i) La gestión, consultoría y asesoramiento de estudiantes para proporcionarles alojamiento temporal. Respecto a las actividades auxiliares de la sociedad: (i) Comprenderán todos aquellos servicios que, por su naturaleza, la Sociedad pudiera suministrar a los estudiantes para facilitar su..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38423 , F 41, S 8, H M 683529, I/A 1 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-28