LOCALES EN ARRIENDO SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social LOCALES EN ARRIENDO SA
CIF A08942237
Capital Social 508624.52 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LOCALES EN ARRIENDO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOCALES EN ARRIENDO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Agusti Casanova Jose | Apoderado | 29/05/2012 | 06/08/2014 |
Anne Topping | Apoderado | 29/05/2012 | 06/08/2014 |
Anne Topping | Administrador Solidario | 09/04/2013 | 06/08/2014 |
Aparicio Cuesta Francisco | Administrador Solidario | 09/04/2013 | 06/08/2014 |
Aparicio Cuesta Francisco De Asis | Apoderado | 23/02/2011 | 06/08/2014 |
Trabal Noro Sonia | Administrador Solidario | 18/05/2012 | 09/04/2013 |
Molinas Belza Ramon | Administrador Solidario | 18/05/2012 | 26/07/2012 |
Molinas Belza Ramon | Administrador Unico | 20/04/2010 | 18/05/2012 |
ACTOS BORME DE LOCALES EN ARRIENDO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32602 , F 126, S 8, H B 86036, I/A 18 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL.SOCIO UNICO:AVINGUDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32602 , F 126, S 8, H B 86036, I/A 17 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32602 , F 126, S 8, H B 86036, I/A 16 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32602 , F 126, S 8, H B 86036, I/A 16 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32602 , F 125, S 8, H B 86036, I/A 15 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32602 , F 125, S 8, H B 86036, I/A 14 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32602 , F 124, S 8, H B 86036, I/A 13 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32602 , F 124, S 8, H B 86036, I/A 13 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32602 , F 123, S 8, H B 86036, I/A 12 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-08