MOLINAS BELZA RAMON
Informe ejecutivo de MOLINAS BELZA RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE MOLINAS BELZA RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINAVES IV SA | REPR.143 RRM | 15/10/2010 | 05/08/2013 |
BARCELONA BLACK KNIGHTS 2002 SICAV | Consejero Delegado Solidario | 19/02/2013 | |
BARCELONA BLACK KNIGHTS 2002 SICAV | Presidente | 19/02/2013 | |
BARCELONA BLACK KNIGHTS 2002 SICAV | Consejero | 19/02/2013 | |
BRIGANTIA ALTERNATIVE INVESTMENT SA | Administrador Solidario | 11/06/2012 | 26/07/2012 |
INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA SL | Administrador Solidario | 11/06/2012 | 26/07/2012 |
AVINGUDA SL | Administrador Solidario | 11/06/2012 | 26/07/2012 |
LOCALES EN ARRIENDO SA | Administrador Solidario | 18/05/2012 | 26/07/2012 |
BRIGANTIA ALTERNATIVE INVESTMENT SA | Administrador Unico | 14/05/2009 | 11/06/2012 |
INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA SL | Administrador | 11/06/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MOLINAS BELZA RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINAS BELZA RAMON
Empresa: FINAVES IV SA
REPR.143 RRM
- Molinas Belza Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43266 , F 152, S 8, H B 401920, I/A 19 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-08
Empresa: BARCELONA BLACK KNIGHTS 2002 SICAV
Consejero Delegado Solidario
- Molinas Belza Ramon
Consejero
- Molinas Belza Ramon
Presidente
- Molinas Belza Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24353 , F 139, S 8, H M 438012, I/A 9 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-28
Empresa: AVINGUDA SL
Administrador Solidario
- Molinas Belza Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8404 , F 82, S 8, H B 45122, I/A 12 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-08
Administrador Solidario
- Molinas Belza Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42803 , F 151, S 8, H B 245163, I/A 9 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-08
Administrador Solidario
- Molinas Belza Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31402 , F 174, S 8, H B 64118, I/A 45 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-08
Empresa: LOCALES EN ARRIENDO SA
Administrador Solidario
- Molinas Belza Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32602 , F 125, S 8, H B 86036, I/A 15 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-08
Empresa: AVINGUDA SL
Administrador Solidario
- Anne Topping
- Molinas Belza Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8404 , F 81, S 8, H B 45122, I/A 11 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-08
Empresa: AVINGUDA SL
Administrador
- Molinas Belza Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8404 , F 81, S 8, H B 45122, I/A 11 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-08
Administrador Solidario
- Anne Topping
- Molinas Belza Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42803 , F 151, S 8, H B 245163, I/A 8 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-08
Administrador
- Molinas Belza Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42803 , F 151, S 8, H B 245163, I/A 8 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-08
VER MAS ACTOS
Información de MOLINAS BELZA RAMON
Mostramos los datos de MOLINAS BELZA RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINAS BELZA RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos