LOBEL Y LOSA DEVELOPMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Santa Catalina de los Donados, 2
Código Postal 28013
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOBEL Y LOSA DEVELOPMENT SL
CIF B86109964
Capital Social 208128.9 Euros
Fecha de Constitución 29/12/2010
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único NORBEL INVERSIONES SL
Propietario NORBEL INVERSIONES SL
VINCULACIONES DE LOBEL Y LOSA DEVELOPMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOBEL Y LOSA DEVELOPMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez-belmonte Encina Javier | Representante | 10/05/2022 | 10/01/2023 |
Lopez-belmonte Encina Javier | Apoderado | 27/07/2011 | 10/01/2023 |
Lopez-belmonte Encina Javier | Apoderado | 31/07/2020 | 10/01/2023 |
NORBEL INVERSIONES SL | Socio Unico | 17/03/2022 | 10/01/2023 |
NORBEL INVERSIONES SL | Administrador Unico | 10/05/2022 | 10/01/2023 |
Galvez Merino Jose Felix | Secretario No Consejero | 26/01/2011 | 10/05/2022 |
Lopez-belmonte Encina Javier | Representante | 03/03/2022 | 10/05/2022 |
Lopez Belmonte Lopez Maria Rosario | Consejero | 24/01/2011 | 10/05/2022 |
NORBEL INVERSIONES SL | Consejero | 03/03/2022 | 10/05/2022 |
NORBEL INVERSIONES SL | Presidente | 03/03/2022 | 10/05/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LOBEL Y LOSA DEVELOPMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28247 , F 48, S 8, H M 508754, I/A 10 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28247 , F 48, S 8, H M 508754, I/A 10 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28247 , F 48, S 8, H M 508754, I/A 9 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28247 , F 48, S 8, H M 508754, I/A 9 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-28
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28247 , F 48, S 8, H M 508754, I/A 9 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28247 , F 48, S 8, H M 508754, I/A 8 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-28
Consejero
Presidente
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28247 , F 47, S 8, H M 508754, I/A 7 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28247 , F 47, S 8, H M 508754, I/A 7 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28247 , F 47, S 8, H M 508754, I/A 7 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28247 , F 47, S 8, H M 508754, I/A 6 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-28