NORA MARTI SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social NORA MARTI SL
CIF B63926158
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 27/07/2005
Nombres Anteriores
- LLARS I ATICS EXCLUSIUS SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE NORA MARTI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NORA MARTI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barata Marti Javier | Liquidador | 28/02/2020 | 28/02/2020 |
Barata Marti Javier | Administrador Solidario | 02/07/2014 | 28/02/2020 |
Barata Marti Nora | Apoderado | 09/08/2010 | 28/02/2020 |
Galofre Pujol Diego | Liquidador | 28/02/2020 | 28/02/2020 |
Galofre Pujol Diego | Administrador | 28/02/2020 | |
Vert Barata Isabel | Apoderado | 09/08/2010 | 28/02/2020 |
ACTOS BORME DE NORA MARTI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37784 , F 193, S 8, H B 312479, I/A 8 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37784 , F 193, S 8, H B 312479, I/A 8 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-08
Administrador Solidario
Administrador
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37784 , F 193, S 8, H B 312479, I/A 8 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37784 , F 193, S 8, H B 312479, I/A 7 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37784 , F 192, S 8, H B 312479, I/A 6 (09/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-08
Empresa: LLARS I ATICS EXCLUSIUS SL
- NORA MARTI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37784 , F 192, S 8, H B 312479, I/A 5 (14/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-08
Empresa: LLARS I ATICS EXCLUSIUS SL
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-222-08