LIVI NAUTILUS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Quiroga, 1
Código Postal 35500
Municipio Arrecife
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social LIVI NAUTILUS SL
CIF B76209303
Capital Social 380000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 12/12/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Veronese Livia
VINCULACIONES DE LIVI NAUTILUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LIVI NAUTILUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Comastri Barbara | Apoderado | 13/11/2019 | 27/07/2021 |
Comastri Barbara | Liquidador | 27/07/2021 | 27/07/2021 |
Veronese Livia | Administrador Unico | 12/12/2016 | 27/07/2021 |
Veronese Livia | Socio Unico | 17/12/2014 | 27/07/2021 |
Figuereo Force Julian Nicolas | Administrador Unico | 30/12/2015 | 12/12/2016 |
Figuereo Force Julian Nicolas | Administrador Solidario | 17/12/2014 | 30/12/2015 |
Veronese Livia | Administrador Solidario | 17/12/2014 | 30/12/2015 |
ACTOS BORME DE LIVI NAUTILUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 461 , F 137, S 8, H IL 11064, I/A 7 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 461 , F 137, S 8, H IL 11064, I/A 7 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 461 , F 137, S 8, H IL 11064, I/A 7 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-35
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 461 , F 137, S 8, H IL 11064, I/A 7 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 461 , F 137, S 8, H IL 11064, I/A 6 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-35
- C/ QUIROGA, 1- 4º (ARRECIFE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 461 , F 137, S 8, H IL 11064, I/A 5 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Modificación del artículo 5º -domicilio social- de los Estatutos Sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 461 , F 137, S 8, H IL 11064, I/A 5 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 461 , F 137, S 8, H IL 11064, I/A 5 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 461 , F 137, S 8, H IL 11064, I/A 5 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Artículo 6º. Capital.-. Artículo 7º. Participaciones sociales.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 461 , F 136, S 8, H IL 11064, I/A 4 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-35