VERONESE LIVIA
Informe ejecutivo de VERONESE LIVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VERONESE LIVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIVI NAUTILUS SL | Administrador Unico | 12/12/2016 | 27/07/2021 |
LIVI NAUTILUS SL | Socio Unico | 17/12/2014 | 27/07/2021 |
LIVI NAUTILUS SL | Administrador Solidario | 17/12/2014 | 30/12/2015 |
VINCULACIONES DE VERONESE LIVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERONESE LIVIA
Empresa: LIVI NAUTILUS SL
Administrador Unico
- Veronese Livia
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 461 , F 137, S 8, H IL 11064, I/A 7 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-35
Empresa: LIVI NAUTILUS SL
Administrador Unico
- Veronese Livia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 461 , F 137, S 8, H IL 11064, I/A 5 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-35
Empresa: LIVI NAUTILUS SL
Administrador Solidario
- Figuereo Force Julian Nicolas
- Veronese Livia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 461 , F 136, S 8, H IL 11064, I/A 3 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-35
Empresa: LIVI NAUTILUS SL
Administrador Solidario
- Figuereo Force Julian Nicolas
- Veronese Livia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 461 , F 134, S 8, H IL 11064, I/A 1 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-35
Empresa: LIVI NAUTILUS SL
Socio Único
- Veronese Livia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 461 , F 134, S 8, H IL 11064, I/A 1 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-35
Información de VERONESE LIVIA
Mostramos los datos de VERONESE LIVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERONESE LIVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos