LINDORFF CONTACT CENTER SL - EXTINGUIDA
Municipio Cistérniga
Provincia Valladolid
Razón Social LINDORFF CONTACT CENTER SL
CIF B47632690
Capital Social 713000.0 Euros
Actividad Actividades de las agencias de cobros y de información comercial
Fecha de Constitución 28/07/2008
Nombres Anteriores
- REINTEGRA CONTACT CENTER SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Perez Martinez David
Propietario INTRUM HOLDING SPAIN SA
VINCULACIONES DE LINDORFF CONTACT CENTER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LINDORFF CONTACT CENTER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castro Gil Agustin | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/08/2009 | 02/12/2013 |
De La Fuente Cuadrado Ana Isabel | Apoderado | 24/08/2009 | 02/12/2013 |
Delso Prieto Jose Luis | Apoderado | 19/04/2011 | 02/12/2013 |
Garcia Martin Beatriz | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/08/2010 | 02/12/2013 |
Gomez Nalda Ignacio | Apoderado | 24/08/2009 | 02/12/2013 |
Gutierrez Alcubilla Juan Manuel | Apoderado | 30/11/2011 | 02/12/2013 |
Hoces De La Guardia Bermejo Rafael | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/08/2009 | 02/12/2013 |
INTRUM HOLDING SPAIN SA | Socio Unico | 19/04/2011 | 02/12/2013 |
Perez Martinez David | Administrador Unico | 05/10/2011 | 02/12/2013 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 09/01/2012 | 02/12/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LINDORFF CONTACT CENTER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 57, S 8, H VA 21561, I/A 24 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-47
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 57, S 8, H VA 21561, I/A 24 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-47
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 56, S 8, H VA 21561, I/A 23 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-47
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 56, S 8, H VA 21561, I/A 23 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-47
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 56, S 8, H VA 21561, I/A 22 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-47
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-202-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 56, S 8, H VA 21561, I/A 21 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 56, S 8, H VA 21561, I/A 21 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-47
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 56, S 8, H VA 21561, I/A 20 (19/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-83-47
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 56, S 8, H VA 21561, I/A 19 (19/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-83-47