LINDE HOLDING DE INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Prat de la Riba, 181
Código Postal 08780
Municipio Pallejà
Provincia Barcelona
Razón Social LINDE HOLDING DE INVERSIONES SL
CIF B08765463
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LINDE HOLDING DE INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LINDE HOLDING DE INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andreas Ulf Krinninger | Consejero | 30/04/2014 | 11/01/2017 |
Casas Belles Enrique | Apoderado Mancomunado | 05/11/2013 | 11/01/2017 |
Cortes Esteban Fernando | Apoderado Solidario | 05/11/2013 | 11/01/2017 |
Cortes Esteban Fernando | Apoderado | 03/01/2013 | 11/01/2017 |
Erhard Wehlen | Apoderado | 11/01/2017 | |
Frank Wilhelm Herzog | Consejero | 07/03/2016 | 11/01/2017 |
Gener Bover Jaime | Presidente | 30/04/2014 | 11/01/2017 |
Gener Bover Jaime | Consejero | 30/04/2014 | 11/01/2017 |
Gener Bover Jaime | Apoderado | 30/04/2014 | 11/01/2017 |
Hans Bodo Schulenburg | Apoderado | 11/01/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LINDE HOLDING DE INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33384 , F 223, S 8, H B 78148, I/A 71 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33384 , F 223, S 8, H B 78148, I/A 71 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33384 , F 223, S 8, H B 78148, I/A 70 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33384 , F 223, S 8, H B 78148, I/A 70 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-08
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33384 , F 223, S 8, H B 78148, I/A 69 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-08
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33384 , F 223, S 8, H B 78148, I/A 69 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-08
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33384 , F 222, S 8, H B 78148, I/A 68 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33384 , F 222, S 8, H B 78148, I/A 68 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33384 , F 222, S 8, H B 78148, I/A 67 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33384 , F 222, S 8, H B 78148, I/A 66 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-08