GENER BOVER JAIME
Informe ejecutivo de GENER BOVER JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GENER BOVER JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD GALLEGA DE CARRETILLAS SA | Consejero | 29/08/2024 | |
KION RENTAL SERVICES SA | Apoderado Mancomunado | 16/07/2018 | |
IBER MICAR SL | Administrador Unico | 26/02/2013 |
VINCULACIONES DE GENER BOVER JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GENER BOVER JAIME
Empresa: SOCIEDAD GALLEGA DE CARRETILLAS SA
Consejero
- Fernandez Alvarez Cesar
- Gener Bover Jaime
- Juarez Solis Joanna Paulina
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 681, I/A 39 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-36
Empresa: KION RENTAL SERVICES SA
Consejero
- Gener Bover Jaime
- Masip Ruiz Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46244 , F 180, S 8, H B 412745, I/A 48 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-08
Empresa: ISLAVISTA SPAIN SA
Administrador Solidario
- Gener Bover Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46532 , F 153, S 8, H B 340164, I/A 35 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-08
Empresa: KION RENTAL SERVICES SA
Consejero
- Gener Bover Jaime
- Masip Ruiz Robert
- Wolfgang Kohne
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46244 , F 179, S 8, H B 412745, I/A 45 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-08
Empresa: ISLAVISTA SPAIN SA
Administrador Solidario
- Gener Bover Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46532 , F 153, S 8, H B 340164, I/A 34 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-08
Empresa: KION RENTAL SERVICES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46244 , F 173, S 8, H B 412745, I/A 36 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-08
Empresa: KION RENTAL SERVICES SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46244 , F 172, S 8, H B 412745, I/A 35 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-08
Empresa: LINDE MATERIAL HANDLING IBERICA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46170 , F 92, S 8, H B 78146, I/A 157 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-08
Empresa: KION RENTAL SERVICES SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44573 , F 122, S 8, H B 412745, I/A 23 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-08
Empresa: LINDE HOLDING DE INVERSIONES SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Consejero
- Andreas Ulf Krinninger
- Frank Wilhelm Herzog
- Gener Bover Jaime
- Masip Ruiz Robert
Presidente
- Gener Bover Jaime
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33384 , F 223, S 8, H B 78148, I/A 71 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-08
VER MAS ACTOS
Información de GENER BOVER JAIME
Mostramos los datos de GENER BOVER JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GENER BOVER JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos