LINARES HOLGADO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Guapota, 16
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social LINARES HOLGADO SL
CIF B85210300
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE LINARES HOLGADO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LINARES HOLGADO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Holgado Hernandez Claudia | Administrador Mancomunado | 22/01/2021 | 15/12/2023 |
Holgado Hernandez Claudia | Liquidador Mancomunado | 15/12/2023 | 15/12/2023 |
Ruiz Gamez Martin | Apoderado | 13/08/2013 | 15/12/2023 |
Ruiz Linares Francisca | Administrador Mancomunado | 22/01/2021 | 15/12/2023 |
Ruiz Linares Francisca | Liquidador Mancomunado | 15/12/2023 | 15/12/2023 |
Gonzalez Villa Jesus Manuel | Administrador Unico | 13/08/2013 | 22/01/2021 |
Gonzalez Villa Jesus Manuel | Administrador Solidario | 13/08/2013 | |
Ruiz Gamez Martin | Administrador Solidario | 13/08/2013 |
ACTOS BORME DE LINARES HOLGADO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24685 , F 188, S 8, H M 444353, I/A 5 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24685 , F 188, S 8, H M 444353, I/A 5 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24685 , F 188, S 8, H M 444353, I/A 5 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24685 , F 188, S 8, H M 444353, I/A 5 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24685 , F 188, S 8, H M 444353, I/A 5 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24685 , F 187, S 8, H M 444353, I/A 4 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24685 , F 187, S 8, H M 444353, I/A 4 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24685 , F 187, S 8, H M 444353, I/A 4 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24685 , F 186, S 8, H M 444353, I/A 3 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24685 , F 186, S 8, H M 444353, I/A 2 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-28