HOLGADO HERNANDEZ CLAUDIA
Informe ejecutivo de HOLGADO HERNANDEZ CLAUDIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HOLGADO HERNANDEZ CLAUDIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JESUS MARTIN GONZALEZ RUIZ SL | Administrador Mancomunado | 08/02/2021 |
VINCULACIONES DE HOLGADO HERNANDEZ CLAUDIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HOLGADO HERNANDEZ CLAUDIA
Empresa: LINARES HOLGADO SL
Liquidador Mancomunado
- Holgado Hernandez Claudia
- Ruiz Linares Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24685 , F 188, S 8, H M 444353, I/A 5 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
Empresa: LINARES HOLGADO SL
Administrador Mancomunado
- Holgado Hernandez Claudia
- Ruiz Linares Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24685 , F 188, S 8, H M 444353, I/A 5 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
Empresa: JESUS MARTIN GONZALEZ RUIZ SL
Administrador Mancomunado
- Holgado Hernandez Claudia
- Ruiz Linares Francisca
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 970 , F 108, S 8, H M 19082, I/A 10 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-28
Empresa: LINARES HOLGADO SL
Administrador Mancomunado
- Holgado Hernandez Claudia
- Ruiz Linares Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24685 , F 187, S 8, H M 444353, I/A 4 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
Información de HOLGADO HERNANDEZ CLAUDIA
Mostramos los datos de HOLGADO HERNANDEZ CLAUDIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HOLGADO HERNANDEZ CLAUDIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos