LIMUCO SA - EXTINGUIDA
Provincia Girona
Razón Social LIMUCO SA
CIF A08178782
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Propietario GIVEROLA GESTION SL
VINCULACIONES DE LIMUCO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LIMUCO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antonio Juan Moreno Duran | Apoderado Mancomunado | 03/11/2009 | 21/07/2011 |
Antonio Marimon Prats | Secretario | 21/07/2011 | |
Esther Schawalder Briguet | Consejero | 21/07/2011 | |
Felix Hermann Rutschmann | Presidente | 21/07/2011 | |
GIVEROLA GESTION SL | Socio Unico | 13/09/2010 | 21/07/2011 |
Hans Klaus Graf | Consejero | 21/07/2011 | |
Marta Fabregas Pages | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/11/2009 | 21/07/2011 |
Marta Fabregas Pages | Liquidador | 21/07/2011 | 21/07/2011 |
Patrick Fluckiger | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/11/2009 | 21/07/2011 |
Juan Narciso Robert | Apoderado | 03/11/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LIMUCO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2736 , F 103, S 8, H GI 3279, I/A 28 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2736 , F 103, S 8, H GI 3279, I/A 28 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2736 , F 103, S 8, H GI 3279, I/A 28 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-17
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2736 , F 103, S 8, H GI 3279, I/A 28 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-17
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2736 , F 103, S 8, H GI 3279, I/A 27 (13/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-17
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-106-17
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179 , F 130, S 8, H GI 3279, I/A 26 (03/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-218-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179 , F 130, S 8, H GI 3279, I/A 26 (03/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-218-17
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2009)
CVE: BORME-B-2009-107-17