FELIX HERMANN RUTSCHMANN
Informe ejecutivo de FELIX HERMANN RUTSCHMANN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE FELIX HERMANN RUTSCHMANN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GIVEROLA HOLIDAY SA | Consejero Delegado Solidario | 14/02/2012 | 26/04/2018 |
GIVEROLA HOLIDAY SA | Presidente | 14/02/2012 | 26/04/2018 |
GIVEROLA HOLIDAY SA | Consejero | 14/02/2012 | 26/04/2018 |
GIVEROLA GESTION SL | Presidente | 03/04/2018 | |
GIVEROLA GESTION SL | Consejero | 03/04/2018 | |
INMOBILIARIA PLAYA POLA SA | Consejero Delegado Solidario | 14/02/2012 | 03/04/2018 |
INMOBILIARIA PLAYA POLA SA | Presidente | 14/02/2012 | 03/04/2018 |
INMOBILIARIA PLAYA POLA SA | Consejero | 14/02/2012 | 03/04/2018 |
LIMUCO SA | Presidente | 21/07/2011 | |
MINIBUSES PACHECO SA | Consejero Delegado Solidario | 14/07/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FELIX HERMANN RUTSCHMANN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FELIX HERMANN RUTSCHMANN
Empresa: GIVEROLA HOLIDAY SA
Consejero Delegado Solidario
- Felix Hermann Rutschmann
Consejero
- Felix Hermann Rutschmann
- Hugo Gerber
Presidente
- Felix Hermann Rutschmann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3002 , F 205, S 8, H GI 4616, I/A 50 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-17
Empresa: INMOBILIARIA PLAYA POLA SA
Consejero Delegado Solidario
- Felix Hermann Rutschmann
Consejero
- Felix Hermann Rutschmann
- Hugo Gerber
Presidente
- Felix Hermann Rutschmann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 338 , F 97, S 8, H GI 3283, I/A 39 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-17
Empresa: GIVEROLA GESTION SL
Consejero
- Felix Hermann Rutschmann
- Hugo Gerber
Presidente
- Felix Hermann Rutschmann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2736 , F 112, S 8, H GI 44127, I/A 14 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-17
Empresa: GIVEROLA HOLIDAY SA
Consejero Delegado Solidario
- Felix Hermann Rutschmann
Presidente
- Felix Hermann Rutschmann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3002 , F 205, S 8, H GI 4616, I/A 49 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-17
Empresa: INMOBILIARIA PLAYA POLA SA
Consejero Delegado Solidario
- Felix Hermann Rutschmann
Presidente
- Felix Hermann Rutschmann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 338 , F 97, S 8, H GI 3283, I/A 38 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-17
Empresa: INMOBILIARIA PLAYA POLA SA
Consejero Delegado Solidario
- Felix Hermann Rutschmann
Consejero
- Esther Schawalder Briguet
- Felix Hermann Rutschmann
Presidente
- Felix Hermann Rutschmann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 338 , F 94, S 8, H GI 3283, I/A 30 (14/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-17
Empresa: GIVEROLA HOLIDAY SA
Consejero Delegado Solidario
- Felix Hermann Rutschmann
Consejero
- Esther Schawalder Briguet
- Felix Hermann Rutschmann
Presidente
- Felix Hermann Rutschmann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413 , F 41, S 8, H GI 4616, I/A 39 (14/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-17
Empresa: LIMUCO SA
Consejero
Presidente
- Felix Hermann Rutschmann
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2736 , F 103, S 8, H GI 3279, I/A 28 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-17
Empresa: TRANSPORTES GIVEROLA SA
Consejero Delegado Solidario
- Felix Hermann Rutschmann
Consejero
- Felix Hermann Rutschmann
- Hans Klaus Graf
- Marta Fabregas Pages
Presidente
- Felix Hermann Rutschmann
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 291 , F 224, S 8, H GI 2953, I/A 32 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-17
Información de FELIX HERMANN RUTSCHMANN
Mostramos los datos de FELIX HERMANN RUTSCHMANN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FELIX HERMANN RUTSCHMANN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos