LIFTSUR ELEVADORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Benahavis, 8
Código Postal 29004
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social LIFTSUR ELEVADORES SL
CIF B92869247
Actividad Otras instalaciones en obras de construcción
Fecha de Constitución 16/07/2007
Página Web www.liftsurelevadores.es
Órgano Administración Administrador único
Propietario ASCENSORES INGAR SA
VINCULACIONES DE LIFTSUR ELEVADORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LIFTSUR ELEVADORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASCENSORES INGAR SA | Socio Unico | 21/09/2017 | 25/05/2018 |
ASCENSORES INGAR SA | Administrador Unico | 21/09/2017 | 25/05/2018 |
ASCENSORES INGAR SA | Socio único | 25/05/2018 | |
Aztarain Rodriguez Jose Ignacio | Apoderado Mancomunado | 21/09/2017 | 25/05/2018 |
Aztarain Rodriguez Jose Ignacio | Apoderado Mancomunado | 25/05/2018 | |
Cano Abella Tamara | Apoderado Solidario | 21/09/2017 | 25/05/2018 |
Cantos Gomez Mateo | Apoderado Mancomunado | 21/09/2017 | 25/05/2018 |
Garcia Jauregui Lorea | Apoderado Solidario | 21/09/2017 | 25/05/2018 |
Gonzalez Garcia Yolanda | Apoderado Solidario | 21/09/2017 | 25/05/2018 |
Marichalar Vigier Francisco Javier | Apoderado Mancomunado | 21/09/2017 | 25/05/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LIFTSUR ELEVADORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4360, L 3270, F 167, S 8, H MA 92970, I/A 7 (25/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-105-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4360, L 3270, F 167, S 8, H MA 92970, I/A 7 (25/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-105-29
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4360, L 3270, F 167, S 8, H MA 92970, I/A 7 (25/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-105-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4360, L 3270, F 167, S 8, H MA 92970, I/A 7 (25/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-105-29
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4360, L 3270, F 166, S 8, H MA 92970, I/A 6 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-29
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4360, L 3270, F 166, S 8, H MA 92970, I/A 5 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-29
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4360, L 3270, F 165, S 8, H MA 92970, I/A 4 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4360, L 3270, F 165, S 8, H MA 92970, I/A 3 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4360, L 3270, F 165, S 8, H MA 92970, I/A 3 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4360, L 3270, F 165, S 8, H MA 92970, I/A 3 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-29