LEONDIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Parroco Pablo Diez, S/N
Código Postal 24010
Municipio San Andrés del Rabanedo
Provincia León
Razón Social LEONDIS SL
CIF B24621500
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 10/02/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LEONDIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LEONDIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Dregi Alejandro | Secretario No Consejero | 15/06/2011 | 29/07/2020 |
Bioque Nuñez Natividad | Auditor Suplente de Cuentas Concursal | 20/01/2020 | 29/07/2020 |
Briones Alonso Virginia | Auditor de Cuentas Concursal | 20/01/2020 | 29/07/2020 |
PAMPLONA DISTRIBUCION SA | Consejero | 15/06/2011 | 29/07/2020 |
Prieto Pita Maria-carmen | Consejero | 29/07/2020 | |
Prieto Pita Maria Del Carmen | Consejero | 15/06/2011 | 29/07/2020 |
Rilo Dopico Manuel | Consejero Delegado | 15/06/2011 | 29/07/2020 |
Rilo Dopico Manuel | Consejero | 15/06/2011 | 29/07/2020 |
SORIADIS SL | Presidente | 15/06/2011 | 29/07/2020 |
SORIADIS SL | Consejero | 15/06/2011 | 29/07/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LEONDIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 135, S 8, H LE 20989, I/A 7 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-24
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 135, S 8, H LE 20989, I/A 7 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-24
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 135, S 8, H LE 20989, I/A 7 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-24
Auditor de Cuentas Consolidado
Auditor Suplente de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 135, S 8, H LE 20989, I/A 5 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-24
- Se modifica el Artículo 33º de los Estatutos Sociales que regula la gratuidad del cargo de Administrador de la Sociedad. No obstante, se establece que el cargo de Consejero-Delegado sea retribuído en los términos que resultan de dicho precepto estatutario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 134, S 8, H LE 20989, I/A 2 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-24
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 130, S 8, H LE 20989, I/A 1 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-24
Dirección:AVDA PARROCO PABLO DIEZ S/N - POLIGONO INDUSTRIAL (SAN ANDRES DEL RABANEDO)
Comienzo de operaciones:10/02/11
Capital:100.000,00 Euros
Objeto social:La compra, venta, dirección, gestión y administración de acciones, participaciones y partes e intereses en todo tipo de sociedades, tanto españolas como extranjeras. En aquellas actividades que sean profesionale la sociedad actuará como mediadora y coordinadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 130, S 8, H LE 20989, I/A 1 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-24