PRIETO PITA MARIA-CARMEN
Informe ejecutivo de PRIETO PITA MARIA-CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PRIETO PITA MARIA-CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEON AUTOLAVADO SL | Administrador Solidario | 19/07/2018 | |
TORIODIS SL | Apoderado | 11/04/2014 | |
GESTION PATRIMONIAL RILO PRIETO SL | Administrador Unico | 19/09/2013 |
VINCULACIONES DE PRIETO PITA MARIA-CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO PITA MARIA-CARMEN
Empresa: LEONDIS SL
Consejero Delegado
Consejero
- PAMPLONA DISTRIBUCION SA
- Prieto Pita Maria-carmen
- Rilo Dopico Manuel
- SORIADIS SL
- UNILEC SA
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 135, S 8, H LE 20989, I/A 7 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-24
Empresa: LEON AUTOLAVADO SL
Administrador Solidario
- Prieto Pita Maria-carmen
- Rilo Dopico Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1332 , F 96, S 8, H LE 25407, I/A 1 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-24
Empresa: TORIODIS SL
Apoderado
- Prieto Pita Maria-carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 758 , F 220, S 8, H LE 7115, I/A 24 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-24
Empresa: GESTION PATRIMONIAL RILO PRIETO SL
Administrador Unico
- Prieto Pita Maria-carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1159 , F 35, S 8, H LE 19568, I/A 3 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-24
Información de PRIETO PITA MARIA-CARMEN
Mostramos los datos de PRIETO PITA MARIA-CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO PITA MARIA-CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos