LEMAN PROJECTES D'INVERSIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Via Augusta, 42
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social LEMAN PROJECTES D'INVERSIO SL
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 12/09/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LEMAN PROJECTES D'INVERSIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LEMAN PROJECTES D'INVERSIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bestit Eickermann Pau Josep | Administrador Unico | 13/09/2013 | 25/07/2023 |
Castro Sarda Silvia | REP.ADM.CONC | 07/10/2022 | 25/07/2023 |
RUSIÑOL & ASSOCIATS CONSULTORS SL | Administrador Concursal | 07/10/2022 | 25/07/2023 |
ACTOS BORME DE LEMAN PROJECTES D'INVERSIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43939 , F 27, S 8, H B 442243, I/A 5 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 11 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 134/2022, AUTO FIRME DE FECHA 23/03/2023, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43939 , F 27, S 8, H B 442243, I/A 5 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-08
Administrador Concursal
Administrador Unico
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43939 , F 27, S 8, H B 442243, I/A 5 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 11 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 134/2022, AUTO FIRME DE FECHA 11/02/2022, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43939 , F 26, S 8, H B 442243, I/A 4 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43939 , F 26, S 8, H B 442243, I/A 4 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-08
- VIA AUGUSTA NUM.42-44 P.1 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43939 , F 26, S 8, H B 442243, I/A 3 (05/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-132-08
- CL PARIS Num.209 P.3 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43939 , F 25, S 8, H B 442243, I/A 2 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43939 , F 25, S 8, H B 442243, I/A 1 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-179-08
Dirección:PS DE GRACIA Num.60 P.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:12/09/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:CONSTRUCCION,INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO,COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR,DISTRIBUCION COMERCIAL,IMPORTACION Y EXPORTACION,ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,ACRTIVIDADES PROFESIONALES,INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y TEXTILES,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43939 , F 25, S 8, H B 442243, I/A 1 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-179-08