BESTIT EICKERMANN PAU JOSEP
Informe ejecutivo de BESTIT EICKERMANN PAU JOSEP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BESTIT EICKERMANN PAU JOSEP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMABONA RESTAURACIO SL | Administrador Unico | 02/02/2024 | |
PRINT FASHION PLACE SL | Administrador Solidario | 08/05/2017 |
VINCULACIONES DE BESTIT EICKERMANN PAU JOSEP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BESTIT EICKERMANN PAU JOSEP
Empresa: COMABONA RESTAURACIO SL
Administrador Unico
- Bestit Eickermann Pau Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1710 , F 177, S 8, H L 35422, I/A 1 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-25
Empresa: LEMAN PROJECTES D'INVERSIO SL
Administrador Concursal
Administrador Unico
- Bestit Eickermann Pau Josep
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43939 , F 27, S 8, H B 442243, I/A 5 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-08
Empresa: PRINT FASHION PLACE SL
Administrador Solidario
- Bestit Eickermann Pau Josep
- Villena Raventos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43654 , F 115, S 8, H B 434583, I/A 2 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-08
Apoderado Solidario
- Bestit Eickermann Pau Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42685 , F 60, S 8, H B 414244, I/A 13 (11/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-08
Apoderado Solidario
- Bestit Eickermann Pau Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42106 , F 220, S 8, H B 402269, I/A 10 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-08
Apoderado Solidario
- Bestit Eickermann Pau Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42685 , F 59, S 8, H B 414244, I/A 11 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-08
Empresa: LEMAN PROJECTES D'INVERSIO SL
Administrador Unico
- Bestit Eickermann Pau Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43939 , F 25, S 8, H B 442243, I/A 1 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-179-08
Información de BESTIT EICKERMANN PAU JOSEP
Mostramos los datos de BESTIT EICKERMANN PAU JOSEP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BESTIT EICKERMANN PAU JOSEP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos