LEISURE CARS BROKER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Balears, 272
Código Postal 08023
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social LEISURE CARS BROKER SL
CIF B63696413
Capital Social 153006.0 Euros
Actividad Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros
Fecha de Constitución 01/01/2005
Nombres Anteriores
- HOLIDAY AUTOS BROKER SL
Órgano Administración Administrador único
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE LEISURE CARS BROKER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LEISURE CARS BROKER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brian Scott Evans | Liquidador | 21/07/2023 | 21/07/2023 |
Brian Scott Evans | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/04/2018 | 21/07/2023 |
Brian Scott Evans | Administrador Unico | 18/10/2018 | 21/07/2023 |
Catherine Margaret Nelson | Consejero | 22/11/2016 | 21/07/2023 |
Dieste Perez Laura | Apoderado Solidario | 22/11/2016 | 21/07/2023 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 22/11/2016 | 21/07/2023 |
Francesca Benati | Secretario No Consejero | 22/11/2016 | 21/07/2023 |
James Edward Donaldson | Consejero | 22/11/2016 | 21/07/2023 |
Laurence Woodhouse | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/04/2018 | 21/07/2023 |
Luigi Chicco | Apoderado Solidario | 22/11/2016 | 21/07/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LEISURE CARS BROKER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37560 , F 180, S 8, H B 296347, I/A 21 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-08
- CONSTANCIA DEL CAMBIO DE DENOMINACION DEL SOCIO UNICO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37560 , F 180, S 8, H B 296347, I/A 21 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37560 , F 180, S 8, H B 296347, I/A 21 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37560 , F 180, S 8, H B 296347, I/A 21 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37560 , F 180, S 8, H B 296347, I/A 20 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37560 , F 180, S 8, H B 296347, I/A 20 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37560 , F 179, S 8, H B 296347, I/A 19 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37560 , F 179, S 8, H B 296347, I/A 18 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37560 , F 179, S 8, H B 296347, I/A 18 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-08
- CL MALLORCA Num.272 P.3 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37560 , F 179, S 8, H B 296347, I/A 17 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-08