MARFELIA PINEDA AGUIRRE
Informe ejecutivo de MARFELIA PINEDA AGUIRRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARFELIA PINEDA AGUIRRE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEISURE CARS BROKER SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/04/2018 | 21/07/2023 |
LASTMINUTE NETWORK SL | Apoderado Mancomunado | 21/11/2016 | 13/03/2017 |
GLOBAL TRAVEL BROKER SL | Apoderado Mancomunado | 23/11/2016 | 13/03/2017 |
VINCULACIONES DE MARFELIA PINEDA AGUIRRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARFELIA PINEDA AGUIRRE
Empresa: LEISURE CARS BROKER SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Brian Scott Evans
- Laurence Woodhouse
- Marfelia Pineda Aguirre
- Neil John Whelan
- Richard Alan Simonson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37560 , F 179, S 8, H B 296347, I/A 19 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-08
Empresa: LASTMINUTE NETWORK SL
Administrador Solidario
Apoderado Mancomunado
- Marfelia Pineda Aguirre
- Neil John Whelan
- Sophia Hasan Qadri
Apoderado Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43862 , F 66, S 8, H B 215997, I/A 55 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-08
Empresa: GLOBAL TRAVEL BROKER SL
Administrador Solidario
Apoderado Mancomunado
- Marfelia Pineda Aguirre
- Neil John Whelan
- Sophia Hasan Qadri
Apoderado Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43166 , F 185, S 8, H B 277695, I/A 36 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-08
Empresa: GLOBAL TRAVEL BROKER SL
Apoderado Mancomunado
- Marfelia Pineda Aguirre
- Neil John Whelan
- Sophia Hasan Qadri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43166 , F 185, S 8, H B 277695, I/A 35 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-08
Empresa: LASTMINUTE NETWORK SL
Apoderado Mancomunado
- Marfelia Pineda Aguirre
- Neil John Whelan
- Sophia Hasan Qadri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43862 , F 65, S 8, H B 215997, I/A 54 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-08
Información de MARFELIA PINEDA AGUIRRE
Mostramos los datos de MARFELIA PINEDA AGUIRRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARFELIA PINEDA AGUIRRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos