LEIKO SEAFOOD SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ RESURRECCION MARIA DE AZKUE, Nº2-5ºIZDA.
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social LEIKO SEAFOOD SL
CIF B75074815
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios
Fecha de Constitución 25/09/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LEIKO SEAFOOD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LEIKO SEAFOOD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTIRAMO NEW CHALLENGES SL | Administrador Solidario | 15/10/2012 | 22/12/2020 |
LEIMON SL | Administrador Solidario | 15/10/2012 | 22/12/2020 |
Rodriguez Leunda Leyre | Apoderado | 15/10/2012 | 22/12/2020 |
Rodriguez Ramirez Ramon | Liquidador | 22/12/2020 | 22/12/2020 |
ACTOS BORME DE LEIKO SEAFOOD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2573 , F 166, S 8, H SS 34834, I/A 3 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2573 , F 166, S 8, H SS 34834, I/A 3 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2573 , F 166, S 8, H SS 34834, I/A 3 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-20
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2573 , F 166, S 8, H SS 34834, I/A 3 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2573 , F 165, S 8, H SS 34834, I/A 2 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2573 , F 164, S 8, H SS 34834, I/A 1 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-20
Dirección:C/ RESURRECCION MARIA DE AZKUE, Nº2-5ºIZDA. (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Comienzo de operaciones:25/09/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:1. La importación, exportación, comercialización de pescados y mariscos. 2. La compraventa, arrendamiento y gestión de inmuebles, así como servicios conexos con dichas actividades. 3. La participación en toda clase de entidades mercantiles cualquiera que sea su naturaleza jurídica, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2573 , F 164, S 8, H SS 34834, I/A 1 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-20