LEIMON SL - EXTINGUIDA
Dirección social PASEO SAN FRANCISCO, 35-4ºA
Municipio Tolosa
Provincia Gipuzkoa
Razón Social LEIMON SL
CIF B20988572
Capital Social 226700.0 Euros
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 14/11/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LEIMON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LEIMON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Leunda Muñoa Izaskun | Administrador Solidario | 07/09/2011 | 16/12/2022 |
Rodriguez Ramirez Ramon | Administrador Solidario | 07/09/2011 | 16/12/2022 |
Rodriguez Ramirez Ramon | Liquidador | 16/12/2022 | 16/12/2022 |
Rodriguez Leunda Leyre | Administrador Unico | 07/09/2011 |
ACTOS BORME DE LEIMON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 59, S 8, H SS 31142, I/A 6 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 59, S 8, H SS 31142, I/A 6 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 59, S 8, H SS 31142, I/A 6 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-20
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 59, S 8, H SS 31142, I/A 6 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-20
- PASEO SAN FRANCISCO, 35-4ºA (TOLOSA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 58, S 8, H SS 31142, I/A 5 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-20
Capital Anterior: | 8.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 218.700,00 | Euros |
Capital Actual: | 226.700,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.733,75 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 58, S 8, H SS 31142, I/A 4 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-20
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.990,00 | Euros |
Capital Actual: | 8.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 165,78 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 58, S 8, H SS 31142, I/A 3 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-178-20
- Participación en entidades mercantiles mediante adquisición y tenencia de acciones o participaciones o bien mediante formalización de negocios jurídicos. Dirección, administración, gestión y supervisión de esas entidades. Asesoramiento empresarial, económico, técnico, administrativo, etc. Compravent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 57, S 8, H SS 31142, I/A 2 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-178-20
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 57, S 8, H SS 31142, I/A 2 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-178-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 57, S 8, H SS 31142, I/A 2 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-178-20