LEGION EMPRESARIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Alcalde Barnils, 63
Código Postal 08174
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social LEGION EMPRESARIAL SL
CIF B66763038
Capital Social 7645000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 18/04/2016
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Serra Calderon Hugo
VINCULACIONES DE LEGION EMPRESARIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LEGION EMPRESARIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andel Martin Oscar | Consejero | 28/08/2018 | 15/01/2019 |
Andel Martin Oscar | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/09/2018 | 15/01/2019 |
Bigorra Rodriguez Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/09/2018 | 15/01/2019 |
Guallar Perez Joaquin | Secretario No Consejero | 28/08/2018 | 15/01/2019 |
Nabal Vicuña Elena | Consejero | 28/08/2018 | 15/01/2019 |
Nabal Vicuña Elena | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/09/2018 | 15/01/2019 |
Pidevall Alpiste Juan Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/09/2018 | 15/01/2019 |
Quintana Carreño Mercedes | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/09/2018 | 15/01/2019 |
Serra Calderon Hugo | Presidente | 28/08/2018 | 15/01/2019 |
Serra Calderon Hugo | Consejero | 28/08/2018 | 15/01/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LEGION EMPRESARIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45561 , F 209, S 8, H B 484747, I/A 7 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45561 , F 208, S 8, H B 484747, I/A 6 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45561 , F 206, S 8, H B 484747, I/A 5 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-08
- AV ALCALDE BARNILS Num.63 (SANT CUGAT DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45561 , F 206, S 8, H B 484747, I/A 4 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: GRUPO CATALANA OCCIDENTE ACTIVOS INMOBILIARIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45561 , F 206, S 8, H B 484747, I/A 4 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-08
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45561 , F 206, S 8, H B 484747, I/A 4 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-08
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45561 , F 206, S 8, H B 484747, I/A 4 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS EN FECHA 28 DE JULIO DE 2016. MODIFICACION DEL NUMERO Y VALOR NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45340 , F 197, S 8, H B 484747, I/A 3 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 7.642.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 7.645.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 254.733,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45340 , F 197, S 8, H B 484747, I/A 3 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-08
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45340 , F 197, S 8, H B 484747, I/A 3 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-08