FRANCIS BTESH
Informe ejecutivo de FRANCIS BTESH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FRANCIS BTESH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEGION EMPRESARIAL SL | Administrador Mancomunado | 01/12/2016 | 28/08/2018 |
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ACTIVOS INMOBILIARIOS SL | REPR.143 RRM | 19/10/2017 | 26/03/2018 |
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ACTIVOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Mancomunado | 19/05/2016 | 19/10/2017 |
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ACTIVOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Mancomunado | 04/03/2016 | 19/05/2016 |
VINCULACIONES DE FRANCIS BTESH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCIS BTESH
Empresa: LEGION EMPRESARIAL SL
Administrador Mancomunado
- Francis Btesh
- GRUPO INMOBILIARIO CASTELLVI SL
- VARIA INVERSIONES SPAIN SL
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45561 , F 206, S 8, H B 484747, I/A 4 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-08
Empresa: CHEZSUCCESS SL
Administrador Mancomunado
Apoderado Solidario
REPR.143 RRM
- Fernandez Anton Miguel
- Francis Btesh
- Pujol Coll Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46170 , F 211, S 8, H B 478427, I/A 8 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-08
Empresa: CHEZSUCCESS SL
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Francis Btesh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45150 , F 146, S 8, H B 478427, I/A 7 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-08
Empresa: CHEZSUCCESS SL
Administrador Mancomunado
- Francis Btesh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45150 , F 146, S 8, H B 478427, I/A 7 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-08
Empresa: LEGION EMPRESARIAL SL
Administrador Mancomunado
- Francis Btesh
- GRUPO INMOBILIARIO CASTELLVI SL
- VARIA INVERSIONES SPAIN SL
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45340 , F 197, S 8, H B 484747, I/A 3 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-08
Empresa: CHEZSUCCESS SL
Administrador Mancomunado
- Francis Btesh
- GRUPO INMOBILIARIO CASTELLVI SL
- VARIA INVERSIONES SPAIN SL
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45150 , F 144, S 8, H B 478427, I/A 5 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-08
Empresa: CHEZSUCCESS SL
Administrador Mancomunado
- Francis Btesh
- Pujol Coll Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45150 , F 144, S 8, H B 478427, I/A 5 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-08
Empresa: CHEZSUCCESS SL
Administrador Mancomunado
- Francis Btesh
- Pujol Coll Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45150 , F 143, S 8, H B 478427, I/A 3 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-08
Información de FRANCIS BTESH
Mostramos los datos de FRANCIS BTESH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCIS BTESH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos