LEGHORNGROUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alfonso XII, 46
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LEGHORNGROUP SL
CIF B88108279
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 17/05/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LEGHORNGROUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LEGHORNGROUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bolognesi Federica | Liquidador | 25/11/2020 | 01/06/2021 |
Enseñat Barraca Guillermo | Apoderado Solidario | 24/10/2019 | 01/06/2021 |
Enseñat Barraca Guillermo | Apoderado | 24/10/2019 | 01/06/2021 |
Enseñat Benlliure Jaime Luis | Apoderado Solidario | 24/10/2019 | 01/06/2021 |
Enseñat Benlliure Jaime Luis | Apoderado | 24/10/2019 | 01/06/2021 |
Fernandez Escribano Fernandez Joaquin Ignacio | Apoderado Solidario | 24/10/2019 | 01/06/2021 |
Fernandez Escribano Fernandez Joaquin Ignacio | Apoderado | 24/10/2019 | 01/06/2021 |
Bolognesi Federica | Administrador Unico | 24/10/2019 | 25/11/2020 |
Puig Del Campo Antonio Maria | Administrador Unico | 07/06/2018 | 17/09/2019 |
ACTOS BORME DE LEGHORNGROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37778 , F 135, S 8, H M 672987, I/A 7 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37778 , F 135, S 8, H M 672987, I/A 6 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37778 , F 135, S 8, H M 672987, I/A 6 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37778 , F 135, S 8, H M 672987, I/A 6 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37778 , F 135, S 8, H M 672987, I/A 5 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37778 , F 133, S 8, H M 672987, I/A 4 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-28
- C/ ALFONSO XII NUMERO 46, 6º IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37778 , F 133, S 8, H M 672987, I/A 3 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37778 , F 133, S 8, H M 672987, I/A 3 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37778 , F 133, S 8, H M 672987, I/A 2 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37778 , F 130, S 8, H M 672987, I/A 1 (07/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-28