PUIG DEL CAMPO ANTONIO MARIA
Informe ejecutivo de PUIG DEL CAMPO ANTONIO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PUIG DEL CAMPO ANTONIO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SISPU 2001 SL | Administrador Unico | 22/10/2021 | |
CONSUMIBLES DE SEGURIDAD SL | Administrador Unico | 21/09/2017 |
VINCULACIONES DE PUIG DEL CAMPO ANTONIO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUIG DEL CAMPO ANTONIO MARIA
Empresa: SISPU 2001 SL
Administrador Unico
- Puig Del Campo Antonio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4181, L 4181, F 95, S 8, H PO 61486, I/A 4 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-210-36
Empresa: LEGHORNGROUP SL
Administrador Unico
- Puig Del Campo Antonio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37778 , F 133, S 8, H M 672987, I/A 2 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-28
Empresa: LEGHORNGROUP SL
Administrador Unico
- Puig Del Campo Antonio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37778 , F 130, S 8, H M 672987, I/A 1 (07/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-28
Empresa: CONSUMIBLES DE SEGURIDAD SL
Administrador Unico
- Puig Del Campo Antonio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30816 , F 219, S 8, H M 554610, I/A 2 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-187-28
Empresa: INDOOR AIR CONTROL SYSTEMS SA
Liquidador
- Puig Del Campo Antonio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28117 , F 21, S 8, H B 130928, I/A 10 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-08
Empresa: INDOOR AIR CONTROL SYSTEMS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Blasi Gerones Jordi
- Blasi Selma Jordi
- Puig Del Campo Antonio Maria
Liquidador
- Puig Del Campo Antonio Maria
Presidente
- Puig Del Campo Antonio Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28117 , F 21, S 8, H B 130928, I/A 10 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-08
Empresa: PROJECTES I OBRES LEVANTE SA
Apoderado
- Puig Del Campo Antonio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40669 , F 127, S 8, H B 28809, I/A 58 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-08
Empresa: PROJECTES I OBRES LEVANTE SA
Consejero
- Marsal Roure Joan
- PIOL GROUP SL
- Puig Del Campo Antonio Maria
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40669 , F 126, S 8, H B 28809, I/A 56 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-08
Empresa: PIOL GROUP SL
Administrador Mancomunado
- Marsal Roure Joan
- Puig Del Campo Antonio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40550 , F 4, S 8, H B 366993, I/A 3 (02/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-154-08
Empresa: INDOOR AIR CONTROL SYSTEMS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Blasi Gerones Jordi
- Blasi Selma Jordi
- Puig Del Campo Antonio Maria
Presidente
- Puig Del Campo Antonio Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28117 , F 21, S 8, H B 130928, I/A 9 (09/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-08
VER MAS ACTOS
Información de PUIG DEL CAMPO ANTONIO MARIA
Mostramos los datos de PUIG DEL CAMPO ANTONIO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUIG DEL CAMPO ANTONIO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos