LEBRICO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alonso Cano, 23
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social LEBRICO SL
CIF B24268138
Capital Social 4200000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LEBRICO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LEBRICO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Armbruster Blecher Eugenio | Consejero | 26/07/2011 | 30/01/2014 |
Armbruster Blecher Eugenio | Presidente | 30/01/2014 | |
Cohen Wanhon Moises | Consejero | 14/05/2009 | 30/01/2014 |
Conde Del Rio Manuel | Consejero | 26/07/2011 | 30/01/2014 |
Conde Del Rio Manuel | Secretario | 30/01/2014 | |
Gil Prats Luis Mateo | Consejero | 04/07/2012 | 30/01/2014 |
Velasco Hernanz Nuria | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/10/2012 | 30/01/2014 |
Yanes Vazquez Antonio | Consejero | 14/05/2009 |
ACTOS BORME DE LEBRICO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28644 , F 189, S 8, H M 130820, I/A 36 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28644 , F 189, S 8, H M 130820, I/A 36 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28644 , F 189, S 8, H M 130820, I/A 36 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28644 , F 187, S 8, H M 130820, I/A 35 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28644 , F 187, S 8, H M 130820, I/A 34 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-28
Capital Anterior: | 3.971.400,00 | Euros |
Aumento de capital: | 228.600,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.200.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 5,76 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28644 , F 186, S 8, H M 130820, I/A 33 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-28
- Sociedades absorbidas: FINLILLO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28644 , F 183, S 8, H M 130820, I/A 32 (14/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-28
Capital Anterior: | 3.021.800,00 | Euros |
Aumento de capital: | 949.600,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.971.400,00 | Euros |
Porcentaje: | 31,42 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28644 , F 183, S 8, H M 130820, I/A 32 (14/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-28
Capital Anterior: | 4.800.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.778.200,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.021.800,00 | Euros |
Porcentaje: | 37,05 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28644 , F 182, S 8, H M 130820, I/A 31 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21411 , F 207, S 8, H M 130820, I/A 30 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-28