FINLILLO SL - EXTINGUIDA
Provincia Tarragona
Razón Social FINLILLO SL
CIF B43837954
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 28/12/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FINLILLO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FINLILLO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Armbruster Blecher Eugenio | Presidente | 01/12/2010 | 07/12/2011 |
Armbruster Blecher Eugenio | Consejero | 01/12/2010 | 07/12/2011 |
Conde Del Rio Manuel | Secretario | 01/12/2010 | 07/12/2011 |
Conde Del Rio Manuel | Consejero | 01/12/2010 | 07/12/2011 |
Travieso Lillo Martin | Consejero | 01/12/2010 | 07/12/2011 |
ACTOS BORME DE FINLILLO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2162 , F 156, S 8, H T 32925, I/A nota (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-116-43
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2162 , F 156, S 8, H T 32925, I/A nota (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-116-43
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2162 , F 156, S 8, H T 32925, I/A nota (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-116-43
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-155-43
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2162 , F 156, S 8, H T 32925, I/A 4 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-43
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2162 , F 156, S 8, H T 32925, I/A 4 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-43
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-195-43
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-178-43