LAVINIA AUDITORIA & CONSULTORIA SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Francesc Macia, 5
Municipio Barcelona
Provincia Áraba/Alava
Razón Social LAVINIA AUDITORIA & CONSULTORIA SLP
CIF B59554063
Capital Social 162834.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Nombres Anteriores
- LAVINIA AUDITORIA & CONSULTORIA SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LAVINIA AUDITORIA & CONSULTORIA SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LAVINIA AUDITORIA & CONSULTORIA SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calbet Marce Carme | Apoderado | 03/11/2011 | 15/03/2012 |
Remon Saenz Cesar | Administrador Solidario | 10/02/2010 | 15/03/2012 |
Teixido Pont Juan | Administrador Solidario | 15/12/2010 | |
Renom Saenz Cesar | Administrador Solidario | 20/03/2009 |
ACTOS BORME DE LAVINIA AUDITORIA & CONSULTORIA SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41112 , F 66, S 8, H B 6866, I/A 20 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-08
- SEPARACION SOCIO PROFESIONAL: DON JOAN TEIXIDO PONT. MODIFICACION DE LA TITULARIDAD DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES EN QUE SE DIVIDE EL CAPITAL SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41112 , F 66, S 8, H B 6866, I/A 20 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-08
Capital Anterior: | 161.784,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.050,00 | Euros |
Capital Actual: | 162.834,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,65 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41112 , F 65, S 8, H B 6866, I/A 19 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-08
Capital Anterior: | 126.784,00 | Euros |
Aumento de capital: | 35.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 161.784,00 | Euros |
Porcentaje: | 27,61 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41112 , F 64, S 8, H B 6866, I/A 18 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41112 , F 63, S 8, H B 6866, I/A 17 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-135-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41112 , F 63, S 8, H B 6866, I/A 16 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-135-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41112 , F 63, S 8, H B 6866, I/A 15 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-08
- RECTIFICACION DE LA INS.13, EN CUANTO A LA REDACCION DE LOSARTICULOS 2 Y 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES QUEDANDO, EN CONSECUENCIA, SIN EFECTO LA MODIFICACION DE LA ACOTACION CRONOLOGICA DEL EJERCICIO ECONOMICO SOCIAL RESULTANTE DE LA MISMA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41112 , F 61, S 8, H B 6866, I/A 14 (17/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-08