LAVEB-EXPECIALS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jacometrezo, 4
Código Postal 28013
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LAVEB-EXPECIALS SL
CIF B84907146
Capital Social 93093.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 30/11/2006
Órgano Administración Administrador único
Propietario SMART CO. SAS
VINCULACIONES DE LAVEB-EXPECIALS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LAVEB-EXPECIALS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balcells Cabanas Josep Maria | Apoderado Solidario | 25/01/2018 | 18/12/2018 |
Boccon-liaudet Pierre Charles | Liquidador | 26/01/2018 | 18/12/2018 |
Carreira Ferreira Tiago Alexandre | Apoderado Mancomunado | 12/12/2011 | 18/12/2018 |
Fialho Marinho De Castro Antonio Pedro | Apoderado Mancomunado | 12/12/2011 | 18/12/2018 |
Morales Mantero Beatriz | Apoderado Solidario | 25/01/2018 | 18/12/2018 |
Pons Estrade Laura | Apoderado Solidario | 25/01/2018 | 18/12/2018 |
Schroder Andrea Patricia | Apoderado Solidario | 25/01/2018 | 18/12/2018 |
SMART CO. SAS | Socio Unico | 24/01/2018 | 18/12/2018 |
Perkins John Richard | Administrador Unico | 25/01/2018 | 26/01/2018 |
Bernia Axel Emmanuel Oscar Jean | Administrador Unico | 24/01/2018 | 25/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LAVEB-EXPECIALS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23529 , F 130, S 8, H M 422104, I/A 12 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23529 , F 129, S 8, H M 422104, I/A 11 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23529 , F 129, S 8, H M 422104, I/A 11 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23529 , F 129, S 8, H M 422104, I/A 11 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: SSE MODIFICA EL ARTICULO 19º DE LOS ESTATUTOS - IMPLICANDO LA MODIFICACION DE LA FECHA DEL CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL -
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23529 , F 129, S 8, H M 422104, I/A 10 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23529 , F 129, S 8, H M 422104, I/A 10 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23529 , F 129, S 8, H M 422104, I/A 10 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23529 , F 128, S 8, H M 422104, I/A 9 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23529 , F 128, S 8, H M 422104, I/A 9 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23529 , F 128, S 8, H M 422104, I/A 9 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28