BERNIA AXEL EMMANUEL OSCAR JEAN
Informe ejecutivo de BERNIA AXEL EMMANUEL OSCAR JEAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BERNIA AXEL EMMANUEL OSCAR JEAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAVEB-EXPECIALS SL | Administrador Unico | 24/01/2018 | 25/01/2018 |
GLOBAL SUPPLIER LOGISTICS SL | Administrador Unico | 06/06/2013 | 20/05/2014 |
VINCULACIONES DE BERNIA AXEL EMMANUEL OSCAR JEAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNIA AXEL EMMANUEL OSCAR JEAN
Empresa: LAVEB-EXPECIALS SL
Administrador Unico
- Bernia Axel Emmanuel Oscar Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23529 , F 129, S 8, H M 422104, I/A 10 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-28
Empresa: LAVEB-EXPECIALS SL
Administrador Unico
- Bernia Axel Emmanuel Oscar Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23529 , F 128, S 8, H M 422104, I/A 9 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
Empresa: GLOBAL SUPPLIER LOGISTICS SL
Administrador Unico
- Bernia Axel Emmanuel Oscar Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29441 , F 38, S 8, H M 529930, I/A 9 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-28
Empresa: GLOBAL SUPPLIER LOGISTICS SL
Administrador Unico
- Bernia Axel Emmanuel Oscar Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29441 , F 36, S 8, H M 529930, I/A 5 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-28
Información de BERNIA AXEL EMMANUEL OSCAR JEAN
Mostramos los datos de BERNIA AXEL EMMANUEL OSCAR JEAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNIA AXEL EMMANUEL OSCAR JEAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos