LAVANDERIA CAMPS SL - EXTINGUIDA
Municipio Caldes de Montbui
Provincia Barcelona
Razón Social LAVANDERIA CAMPS SL
CIF B58352857
Actividad Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel
Nombres Anteriores
- LAVANDERIA CAMPS SA
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LAVANDERIA CAMPS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LAVANDERIA CAMPS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Camps Estadella Javier | Administrador Solidario | 19/03/2015 | 07/09/2020 |
Camps Estadella Xavier | Liquidador | 07/09/2020 | 07/09/2020 |
Suarez Malats Natalia | Liquidador | 07/09/2020 | 07/09/2020 |
Suarez Malats Natalia | Administrador Solidario | 13/12/2016 | 07/09/2020 |
Camps Estadella Joaquin | Administrador Solidario | 19/03/2015 | 13/12/2016 |
Camps Estadella Joaquin | Apoderado | 13/12/2016 | |
Camps Estadella Joaquin | Consejero | 16/01/2009 | 19/03/2015 |
Camps Estadella Joaquin | Consejero Delegado | 16/01/2009 | 19/03/2015 |
Camps Estadella Joaquin | Consejero | 20/07/2010 | 19/03/2015 |
Camps Estadella Joaquin | Consejero Delegado | 20/07/2010 | 19/03/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LAVANDERIA CAMPS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33815 , F 19, S 8, H B 12467, I/A 14 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33815 , F 19, S 8, H B 12467, I/A 14 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33815 , F 19, S 8, H B 12467, I/A 14 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33815 , F 19, S 8, H B 12467, I/A 13 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-08
Administrador Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33815 , F 19, S 8, H B 12467, I/A 13 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33815 , F 18, S 8, H B 12467, I/A 12 (19/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33815 , F 18, S 8, H B 12467, I/A 12 (19/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
Empresa: LAVANDERIA CAMPS SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33815 , F 14, S 8, H B 12467, I/A 11 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-08