LAVADO OSORIO SL - EXTINGUIDA
Municipio Melide
Provincia A Coruña
Razón Social LAVADO OSORIO SL
CIF B15381536
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LAVADO OSORIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LAVADO OSORIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vazquez Cebreiro Maria Del Carmen | Administrador Solidario | 13/07/2011 | 23/10/2015 |
Vazquez Cebreiro Maria Del Carmen | Liquidador Unico | 23/10/2015 | 23/10/2015 |
Vazquez Cebreiro Maria Isabel | Administrador Solidario | 13/07/2011 | 23/10/2015 |
Vazquez Lopez Angel Osorio | Administrador Unico | 13/07/2011 |
ACTOS BORME DE LAVADO OSORIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 148, S 8, H SC 4225, I/A 4 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 148, S 8, H SC 4225, I/A 4 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 148, S 8, H SC 4225, I/A 4 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-15
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 148, S 8, H SC 4225, I/A 4 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 148, S 8, H SC 4225, I/A 4 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-143-15
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 148, S 8, H SC 4225, I/A 3 (13/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-143-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 148, S 8, H SC 4225, I/A 3 (13/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-143-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 148, S 8, H SC 4225, I/A 3 (13/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-143-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-141-15