VAZQUEZ CEBREIRO MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de VAZQUEZ CEBREIRO MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VAZQUEZ CEBREIRO MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BACARIZA SA | Administrador Solidario | 13/07/2011 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ CEBREIRO MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ CEBREIRO MARIA ISABEL
Empresa: BACARIZA SA
Administrador Solidario
- Vazquez Cebreiro Maria Del Carmen
- Vazquez Cebreiro Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16 , F 189, S 8, H SC 6675, I/A 12 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-15
Empresa: BACARIZA SA
Administrador Solidario
- Vazquez Cebreiro Maria Del Carmen
- Vazquez Cebreiro Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16 , F 189, S 8, H SC 6675, I/A 10 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-15
Empresa: LAVADO OSORIO SL
Administrador Solidario
- Vazquez Cebreiro Maria Del Carmen
- Vazquez Cebreiro Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 148, S 8, H SC 4225, I/A 4 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-15
Empresa: LAVADO OSORIO SL
Administrador Solidario
- Vazquez Cebreiro Maria Del Carmen
- Vazquez Cebreiro Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 148, S 8, H SC 4225, I/A 3 (13/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-143-15
Empresa: BACARIZA SA
Administrador Solidario
- Vazquez Cebreiro Maria Del Carmen
- Vazquez Cebreiro Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16 , F 188, S 8, H SC 6675, I/A 7 (13/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-143-15
Información de VAZQUEZ CEBREIRO MARIA ISABEL
Mostramos los datos de VAZQUEZ CEBREIRO MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ CEBREIRO MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos