LAUKOPER ASESORES DE EMPRESAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ercilla, 26
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social LAUKOPER ASESORES DE EMPRESAS SL
CIF B48485460
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Nombres Anteriores
- LAUKOPER ASESORES DE EMPRESAS SLP
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario ERCILLA ASESORES SL
VINCULACIONES DE LAUKOPER ASESORES DE EMPRESAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LAUKOPER ASESORES DE EMPRESAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arrarte Ruiz Alberto | Administrador Solidario | 17/11/2015 | 07/01/2021 |
Arrarte Ruiz Alberto | Liquidador | 07/01/2021 | 07/01/2021 |
ERCILLA ASESORES SL | Socio Unico | 17/11/2015 | 07/01/2021 |
Gonzalez San Jose Ana | Administrador Solidario | 17/11/2015 | 07/01/2021 |
Gonzalez San Jose Ana | Liquidador | 07/01/2021 | 07/01/2021 |
Ibarrola Merino Antonio | Administrador Solidario | 17/11/2015 | 07/01/2021 |
Ibarrola Merino Antonio | Liquidador | 07/01/2021 | 07/01/2021 |
Ayala Mansilla Juan Ignacio | Administrador Solidario | 17/11/2015 | |
Egaña Moreno Carlos | Administrador Solidario | 17/11/2015 | |
Ayala Mansilla Juan Ignacio | Soc.Prof. | 16/11/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LAUKOPER ASESORES DE EMPRESAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253, L 1, F 34, S 8, H BI 3021, I/A 8 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253, L 1, F 34, S 8, H BI 3021, I/A 8 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253, L 1, F 34, S 8, H BI 3021, I/A 8 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253, L 1, F 34, S 8, H BI 3021, I/A 8 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-48
- C/ ERCILLA 26 Esc.C 1º (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253, L 1, F 34, S 8, H BI 3021, I/A 7 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-48
- C/ IPARRAGUIRRE, Nº 34, 2º DERECHA (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253, L 1, F 34, S 8, H BI 3021, I/A 6 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253, L 1, F 34, S 8, H BI 3021, I/A 6 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253, L 1, F 34, S 8, H BI 3021, I/A 6 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253, L 1, F 34, S 8, H BI 3021, I/A 6 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-48
Empresa: LAUKOPER ASESORES DE EMPRESAS SLP
- La prestación de servicios de asesoria jurídica, fiscal-tributaria, económico, contable y financiera a personas físicas y jurídicas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253, L 1, F 31, S 8, H BI 3021, I/A 5 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-48