LAUKOBERRI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Tolosa, 37
Código Postal 20018
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Mapa Ver Mapa
Razón Social LAUKOBERRI SL
CIF B95960928
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 29/05/2019
Nombres Anteriores
- PMD MEGAPARK SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario Davila Caballero Vicente
VINCULACIONES DE LAUKOBERRI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LAUKOBERRI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Davila Caballero Vicente | Socio Unico | 06/06/2019 | 09/06/2022 |
Juaristi Olalde Ibone | Liquidador | 09/06/2022 | 09/06/2022 |
Juaristi Olalde Ibone | Administrador Unico | 22/02/2021 | 09/06/2022 |
Davila Caballero Vicente | Administrador Solidario | 06/06/2019 | 22/02/2021 |
Juaristi Olalde Ibone | Administrador Solidario | 06/06/2019 | 22/02/2021 |
ACTOS BORME DE LAUKOBERRI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2974 , F 216, S 8, H SS 43289, I/A 4 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2974 , F 216, S 8, H SS 43289, I/A 4 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2974 , F 216, S 8, H SS 43289, I/A 4 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2974 , F 216, S 8, H SS 43289, I/A 4 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2974 , F 216, S 8, H SS 43289, I/A 3 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2974 , F 216, S 8, H SS 43289, I/A 3 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2974 , F 216, S 8, H SS 43289, I/A 3 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-20
- AVDA DE TOLOSA, Nº 37-BAJO.- (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2974 , F 214, S 8, H SS 43289, I/A 1 . (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-20
Empresa: PMD MEGAPARK SL
- LAUKOBERRI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5857 , F 205, S 8, H BI 73584, I/A 2 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-48
Empresa: PMD MEGAPARK SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5857 , F 204, S 8, H BI 73584, I/A 1 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-48