DAVILA CABALLERO VICENTE
Informe ejecutivo de DAVILA CABALLERO VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DAVILA CABALLERO VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DACAVI 2022 SL | Administrador Solidario | 01/04/2022 | 03/07/2024 |
DACAVI 2022 SL | Socio Unico | 01/04/2022 | 03/07/2024 |
LAUKOBERRI SL | Socio Unico | 06/06/2019 | 09/06/2022 |
LAUKOBERRI SL | Administrador Solidario | 06/06/2019 | 22/02/2021 |
VINCULACIONES DE DAVILA CABALLERO VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DAVILA CABALLERO VICENTE
Empresa: DACAVI 2022 SL
Administrador Solidario
- Davila Caballero Vicente
- Juaristi Olalde Ibone
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 44784, I/A 4 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-20
Empresa: DACAVI 2022 SL
Administrador Solidario
- Davila Caballero Vicente
- Juaristi Olalde Ibone
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3045 , F 187, S 8, H SS 44784, I/A 1 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-20
Empresa: DACAVI 2022 SL
Socio Único
- Davila Caballero Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3045 , F 187, S 8, H SS 44784, I/A 1 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-20
Empresa: LAUKOBERRI SL
Administrador Solidario
- Davila Caballero Vicente
- Juaristi Olalde Ibone
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2974 , F 216, S 8, H SS 43289, I/A 3 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-20
Empresa: PMD MEGAPARK SL
Administrador Solidario
- Davila Caballero Vicente
- Juaristi Olalde Ibone
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5857 , F 204, S 8, H BI 73584, I/A 1 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-48
Empresa: PMD MEGAPARK SL
Socio Único
- Davila Caballero Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5857 , F 204, S 8, H BI 73584, I/A 1 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-48
Información de DAVILA CABALLERO VICENTE
Mostramos los datos de DAVILA CABALLERO VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DAVILA CABALLERO VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos