LAUBIDE SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social LAUBIDE SA
CIF A28382455
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LAUBIDE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LAUBIDE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barrera Amann Gracia | Liquidador | 03/06/2014 | 03/06/2014 |
Barrera Amann Gracia | Administrador Solidario | 03/11/2010 | 03/06/2014 |
Barrera Amann Joaquin | Administrador Solidario | 03/11/2010 | 03/06/2014 |
Barrera Amann Maria Gracia | Administrador Solidario | 03/11/2010 |
ACTOS BORME DE LAUBIDE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7368 , F 118, S 8, H M 119244, I/A 14 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7368 , F 118, S 8, H M 119244, I/A 14 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7368 , F 118, S 8, H M 119244, I/A 14 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7368 , F 118, S 8, H M 119244, I/A 14 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7368 , F 118, S 8, H M 119244, I/A 13 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-28
- Desembolsado: 39.441,42 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7368 , F 118, S 8, H M 119244, I/A 13 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-28-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE AMPLIA EL PLAZO DE DURACION DEL CARGO DE LOS ADMINISTRADORES HASTA UN PERIODO DE SEIS AÑOS, Y SE MODIFICA EL ARTICULO 19 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7368 , F 118, S 8, H M 119244, I/A 12 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7368 , F 118, S 8, H M 119244, I/A 12 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7368 , F 118, S 8, H M 119244, I/A 12 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-28