BARRERA AMANN MARIA GRACIA
Informe ejecutivo de BARRERA AMANN MARIA GRACIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE BARRERA AMANN MARIA GRACIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERICA DE SERVICIOS FINANCIEROS SL | Administrador Solidario | 20/11/2013 | |
INSTITUTO DE CULTURA HISPANICA SL | Administrador Solidario | 18/11/2013 | |
ESTUDIO JURIDICO 68 SL | Secretario | 12/07/2011 | |
ESTUDIO JURIDICO 68 SL | Consejero | 12/07/2011 | |
LAUBIDE SA | Administrador Solidario | 03/11/2010 | |
IDUS SA | Secretario | 03/11/2010 | |
IDUS SA | Consejero Delegado Solidario | 03/11/2010 | |
IDUS SA | Consejero | 03/11/2010 |
VINCULACIONES DE BARRERA AMANN MARIA GRACIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRERA AMANN MARIA GRACIA
Empresa: IBERICA DE SERVICIOS FINANCIEROS SL
Administrador Solidario
- Barrera Amann Joaquin
- Barrera Amann Maria Gracia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6983 , F 185, S 8, H M 113580, I/A 6 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-28
Empresa: INSTITUTO DE CULTURA HISPANICA SL
Administrador Solidario
- Barrera Amann Maria Gracia
- Barrera De Irimo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5634 , F 35, S 8, H M 92184, I/A 5 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-28
Empresa: ESTUDIO JURIDICO 68 SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Barrera Amann Maria Gracia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14795 , F 128, S 8, H M 245895, I/A 4 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-28
Empresa: IDUS SA
Consejero Delegado Solidario
- Barrera Amann Ana Maria
- Barrera Amann Asuncion
- Barrera Amann Maria Gracia
Consejero
- Barrera Amann Ana Maria
- Barrera Amann Asuncion
- Barrera Amann Maria Gracia
Presidente
Secretario
- Barrera Amann Maria Gracia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20291 , F 93, S 8, H M 105632, I/A 14 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-28
Empresa: LAUBIDE SA
Administrador Solidario
- Barrera Amann Joaquin
- Barrera Amann Maria Gracia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7368 , F 118, S 8, H M 119244, I/A 12 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-28
Información de BARRERA AMANN MARIA GRACIA
Mostramos los datos de BARRERA AMANN MARIA GRACIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRERA AMANN MARIA GRACIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos