LASUS MARSA SA - EXTINGUIDA
Municipio Montcada i Reixac
Provincia Barcelona
Razón Social LASUS MARSA SA
CIF A08366098
Capital Social 283672.0 Euros
Actividad Elaboración de productos cárnicos y de volatería
Página Web www.maxzander.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Laymon Pubill Francesc
Auditor CATAUDIT AUDITORS ASSOCIATS SL
VINCULACIONES DE LASUS MARSA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LASUS MARSA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CATAUDIT AUDITORS ASSOCIATS SL | Auditor Suplente | 15/12/2009 | 24/01/2024 |
CATAUDIT AUDITORS ASSOCIATS SL | Auditor | 11/01/2013 | 24/01/2024 |
CATAUDIT AUDITORS ASSOCIATS SL | Auditor | 15/01/2019 | 24/01/2024 |
CATAUDIT AUDITORS ASSOCIATS SL | Auditor | 03/02/2016 | 24/01/2024 |
CATAUDIT AUDITORS ASSOCIATS SL | Auditor | 03/01/2022 | 24/01/2024 |
Dominguez Corominas Miguel | Auditor | 15/12/2009 | 24/01/2024 |
Laymon Pubill Francesc | Administrador Unico | 09/03/2023 | 24/01/2024 |
Lasus Juventeny Francisco | Administrador Solidario | 24/05/2019 | 09/03/2023 |
Lasus Viñals Francisco | Administrador Solidario | 24/05/2019 | 09/03/2023 |
Lasus Viñals Jose | Administrador Solidario | 24/05/2019 | 09/03/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LASUS MARSA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46699 , F 173, S 8, H B 75147, I/A 28 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO "PREMIER FOODS & MEAT SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46699 , F 172, S 8, H B 75147, I/A 27 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-08
Capital Anterior: | 709.180,00 | Euros |
Disminución de capital | 425.508,00 | Euros |
Capital Actual: | 283.672,00 | Euros |
Porcentaje: | 60,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46699 , F 172, S 8, H B 75147, I/A 27 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 10 Y 12 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46699 , F 171, S 8, H B 75147, I/A 26 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46699 , F 171, S 8, H B 75147, I/A 26 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46699 , F 171, S 8, H B 75147, I/A 26 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46699 , F 171, S 8, H B 75147, I/A 25 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-5-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46699 , F 171, S 8, H B 75147, I/A 24 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46699 , F 171, S 8, H B 75147, I/A 24 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46699 , F 171, S 8, H B 75147, I/A 23 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-08