DOMINGUEZ COROMINAS MIGUEL
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ COROMINAS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 16
CARGOS DE DOMINGUEZ COROMINAS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AURELIO MARTINEZ SL | Auditor | 16/09/2010 | |
MONTCADA ARTICULOS TECNICOS SL | Auditor | 15/12/2009 | |
GENERAL IMPORT SL | Auditor | 24/12/2008 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ COROMINAS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ COROMINAS MIGUEL
Empresa: CLARIS AUDIT SLP
Administrador Unico
- Dominguez Corominas Miguel
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38302 , F 20, S 8, H B 321047, I/A 4 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-08
Empresa: CLARIS NOU SL
Administrador
- Dominguez Corominas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28542 , F 18, S 8, H B 139439, I/A 4 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-08
Empresa: COMERCIAL DE MAQUINARIA MORILLO SA
Auditor
- Dominguez Corominas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41364 , F 112, S 8, H B 35344, I/A 30 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-08
Empresa: QUELCOM ASSESSORS SL
Administrador Unico
- Dominguez Corominas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36851 , F 64, S 8, H B 288884, I/A 3 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-08
Empresa: HERMANOS VILA SA
Auditor
- Dominguez Corominas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7966 , F 175, S 8, H B 34418, I/A 16 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-08
Empresa: GALLOSTRA SA
Auditor
- Dominguez Corominas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35036 , F 225, S 8, H B 66998, I/A 44 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-08
Empresa: KLOCKNER SA
Auditor
- Dominguez Corominas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21782 , F 169, S 8, H B 27681, I/A 20 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-08
Empresa: GRACIA 23 SL
Auditor
- Dominguez Corominas Miguel
Auditor Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30167 , F 95, S 8, H B 167016, I/A 8 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-08
Empresa: HERMANOS VILA SA
Auditor
- Dominguez Corominas Miguel
Auditor Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7966 , F 175, S 8, H B 34418, I/A 15 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-08
Empresa: KLOCKNER SA
Auditor
- Dominguez Corominas Miguel
Auditor Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21782 , F 168, S 8, H B 27681, I/A 19 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-08
VER MAS ACTOS
Información de DOMINGUEZ COROMINAS MIGUEL
Mostramos los datos de DOMINGUEZ COROMINAS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ COROMINAS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos