LASER SALAMANCA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Suiza, 18
Código Postal 28823
Municipio Coslada
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LASER SALAMANCA SL
CIF B37481652
Capital Social 3008.0 Euros
Actividad Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas
Fecha de Constitución 23/12/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LASER SALAMANCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LASER SALAMANCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jammal Fernandez Noel | Liquidador | 15/08/2019 | 15/08/2019 |
Jammal Fernandez Noel | Administrador Unico | 28/06/2019 | 15/08/2019 |
Sagredo Vernet Ricardo | Apoderado | 15/01/2009 | 15/08/2019 |
Jammal Abboud Youssef | Administrador Unico | 09/11/2011 | 28/06/2019 |
Carnero Herranz Michel | Administrador Unico | 15/01/2009 | 09/11/2011 |
ACTOS BORME DE LASER SALAMANCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29340 , F 51, S 8, H M 528138, I/A 4 (15/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29340 , F 51, S 8, H M 528138, I/A 4 (15/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29340 , F 51, S 8, H M 528138, I/A 4 (15/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29340 , F 51, S 8, H M 528138, I/A 4 (15/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29340 , F 50, S 8, H M 528138, I/A 3 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29340 , F 50, S 8, H M 528138, I/A 3 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-28
- AVDA DE SUIZA 18-20 (COSLADA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29340 , F 50, S 8, H M 528138, I/A 2 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 391 , F 161, S 8, H SA 12761, I/A 3 (09/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-37
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 391 , F 161, S 8, H SA 12761, I/A 3 (09/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-37
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-166-37