SAGREDO VERNET RICARDO
Informe ejecutivo de SAGREDO VERNET RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 48
Empresas inactivas: 45
CARGOS DE SAGREDO VERNET RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTE AEREO MAR DE VIGO SA | Administrador Unico | 08/03/2016 | |
TRANSPORTE AEREO MAR DE VIGO SA | Apoderado | 15/02/2016 |
VINCULACIONES DE SAGREDO VERNET RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAGREDO VERNET RICARDO
Empresa: TRANSPORTE AEREO MAR DE VIGO SA
Administrador Unico
- Sagredo Vernet Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3372, L 3372, F 223, S 8, H PO 43982, I/A 23 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-36
Empresa: TRANSPORTE AEREO MAR DE VIGO SA
Administrador Unico
- Sagredo Vernet Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3372, L 3372, F 221, S 8, H PO 43982, I/A 19 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-52-36
Empresa: TRANSPORTE AEREO MAR DE VIGO SA
Apoderado
- Sagredo Vernet Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3372, L 3372, F 220, S 8, H PO 43982, I/A 18 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-36
Empresa: SPORT EXPERIENCE SUISSE SL
Administrador Unico
- Sagredo Vernet Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25731 , F 132, S 8, H M 463807, I/A 3 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-28
Empresa: SPORT EXPERIENCE SUISSE SL
Administrador Unico
- Sagredo Vernet Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25731 , F 131, S 8, H M 463807, I/A 2 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-28
Empresa: TURMAN INVERSIONES SL
Apoderado
- Sagredo Vernet Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7721 , F 209, S 8, H M 115068, I/A 21 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-201-28
Empresa: MARCEGOSO SOLAR IX SL
Representante
- Sagredo Vernet Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25714 , F 144, S 8, H M 463484, I/A 6 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-28
Empresa: MARCEGOSO SOLAR VIII SL
Representante
- Sagredo Vernet Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25469 , F 172, S 8, H M 458853, I/A 6 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-28
Empresa: MARCEGOSO SOLAR VII SL
Representante
- Sagredo Vernet Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25603 , F 119, S 8, H M 461369, I/A 6 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-28
Empresa: MARCEGOSO SOLAR XIV SL
Representante
- Sagredo Vernet Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25711 , F 59, S 8, H M 463433, I/A 6 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-28
VER MAS ACTOS
Información de SAGREDO VERNET RICARDO
Mostramos los datos de SAGREDO VERNET RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAGREDO VERNET RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos