LAND DEVELOPERS EMPRESA CONSTRUCTORA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Encinarejo, 102
Código Postal 28720
Municipio Bustarviejo
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LAND DEVELOPERS EMPRESA CONSTRUCTORA SA
CIF A82351776
Actividad Otras explotaciones de ganado
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LAND DEVELOPERS EMPRESA CONSTRUCTORA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LAND DEVELOPERS EMPRESA CONSTRUCTORA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Toledo Garcia Jorge Juan | Administrador Unico | 26/11/2013 | 11/11/2022 |
Toledo Garcia Oscar | Apoderado | 28/04/2015 | 11/11/2022 |
Toledo Garcia Oscar | Liquidador | 11/11/2022 | 11/11/2022 |
Garcia Madrid Angeles | Administrador Solidario | 22/04/2010 | 26/11/2013 |
Toledo Garcia Jorge Juan | Administrador Solidario | 22/04/2010 | 26/11/2013 |
Toledo Moreno Jorge Juan | Administrador Solidario | 22/04/2010 |
ACTOS BORME DE LAND DEVELOPERS EMPRESA CONSTRUCTORA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14345 , F 209, S 8, H M 236757, I/A 11 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14345 , F 209, S 8, H M 236757, I/A 11 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14345 , F 209, S 8, H M 236757, I/A 11 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14345 , F 209, S 8, H M 236757, I/A 11 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-28
- C/ ENCINAREJO 102 (BUSTARVIEJO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14345 , F 209, S 8, H M 236757, I/A 10 (01/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-108-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14345 , F 209, S 8, H M 236757, I/A 10 (01/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-108-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14345 , F 208, S 8, H M 236757, I/A 9 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-87-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: COMO CONSECUENCIA DEL CAMBIO DEL REGIMEN DE ADMINISTRACION, SE MODIFICA EL ARTICULO 15 DE LOS ESTATUTOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14345 , F 207, S 8, H M 236757, I/A 8 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14345 , F 207, S 8, H M 236757, I/A 8 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14345 , F 207, S 8, H M 236757, I/A 8 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-28