TOLEDO GARCIA JORGE JUAN
Informe ejecutivo de TOLEDO GARCIA JORGE JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TOLEDO GARCIA JORGE JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CITY COUNTRY SCHOOL SL | Apoderado | 09/01/2023 | |
ADCARE MARKETING RESEARCH SL | Administrador Unico | 18/07/2012 |
VINCULACIONES DE TOLEDO GARCIA JORGE JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOLEDO GARCIA JORGE JUAN
Empresa: CITY COUNTRY SCHOOL SL
Apoderado
- Toledo Garcia Jorge Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29853 , F 26, S 8, H M 537144, I/A 8 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-28
Administrador Unico
- Toledo Garcia Jorge Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14345 , F 209, S 8, H M 236757, I/A 11 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-28
Empresa: AURA FINANCIAL TECHNICAL SL
Administrador Unico
- Toledo Garcia Jorge Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18628 , F 188, S 8, H M 324148, I/A 6 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-28
Administrador Unico
- Toledo Garcia Jorge Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14345 , F 209, S 8, H M 236757, I/A 10 (01/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-108-28
Administrador Unico
- Toledo Garcia Jorge Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14345 , F 207, S 8, H M 236757, I/A 8 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-28
Administrador Solidario
- Garcia Madrid Angeles
- Toledo Garcia Jorge Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14345 , F 207, S 8, H M 236757, I/A 8 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-28
Empresa: ADCARE MARKETING RESEARCH SL
Administrador Unico
- Toledo Garcia Jorge Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16718 , F 155, S 8, H M 285447, I/A 4 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-28
Administrador Solidario
- Garcia Madrid Angeles
- Toledo Garcia Jorge Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14345 , F 207, S 8, H M 236757, I/A 7 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-28
Información de TOLEDO GARCIA JORGE JUAN
Mostramos los datos de TOLEDO GARCIA JORGE JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOLEDO GARCIA JORGE JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos