LAMPUR INVERSION INMOBILIARIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Claudio Coello, 32
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LAMPUR INVERSION INMOBILIARIA SL
CIF B86625498
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 20/12/2012
Nombres Anteriores
- LAMPUR INVERSION INMOBILIARIA SA
Órgano Administración Administrador único
Auditor Bustamante Pacheco Jose Maria
VINCULACIONES DE LAMPUR INVERSION INMOBILIARIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LAMPUR INVERSION INMOBILIARIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bustamante Pacheco Jose Maria | Auditor | 25/06/2013 | 25/11/2015 |
Cañedo Arguelles Osborne Gonzalo | Administrador Unico | 25/06/2013 | 25/11/2015 |
Havorad Bv | Socio Unico | 25/06/2013 | 09/09/2015 |
ACTOS BORME DE LAMPUR INVERSION INMOBILIARIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30929 , F 106, S 8, H M 556699, I/A 4 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30929 , F 106, S 8, H M 556699, I/A 4 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30929 , F 106, S 8, H M 556699, I/A 4 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30929 , F 106, S 8, H M 556699, I/A 3 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-28
Empresa: LAMPUR INVERSION INMOBILIARIA SA
- Denominación y forma adoptada: LAMPUR INVERSION INMOBILIARIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30929 , F 102, S 8, H M 556699, I/A 2 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-28
Empresa: LAMPUR INVERSION INMOBILIARIA SA
- Traslado internacional de la Sociedad domiciliada en San José, Costa Rica, denominada "Corporación Lampur SA". Cese de sus administradores doña Marcela Rodríguez de Lombardo, doñaMarina Herrera González y doña Marisa Vallarino Tuñón. Ampliación del capital para adaptarlo a la legislación española
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30929 , F 97, S 8, H M 556699, I/A 1 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-28
Empresa: LAMPUR INVERSION INMOBILIARIA SA
Administrador Unico
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30929 , F 97, S 8, H M 556699, I/A 1 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-28
Empresa: LAMPUR INVERSION INMOBILIARIA SA
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30929 , F 97, S 8, H M 556699, I/A 1 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-28
Empresa: LAMPUR INVERSION INMOBILIARIA SA
Dirección:C/ CLAUDIO COELLO 32 (MADRID)
Comienzo de operaciones:20/12/12
Objeto social:a) La actividad de explotación, en cualquier forma, de fincas rústicas y urbanas. b) La transformación de fincas rústicas en urbanas mediante los oportunos planes de ordenación. c) La promoción, realización y ejecución de proyectos y obras de urbanización;
Capital Suscrito:60.000,00 Euros
Desembolsado:60.000,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30929 , F 97, S 8, H M 556699, I/A 1 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-28