HOTEL LOGROÑO CENTRO SL
Dirección social Calle San Agustin, 2
Código Postal 26200
Municipio Haro
Provincia La Rioja
Mapa Ver Mapa
Razón Social HOTEL LOGROÑO CENTRO SL
CIF B62349469
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Teléfono 93 268 79 40
Nombres Anteriores
- LAIETANA HOTELES SL
VINCULACIONES DE HOTEL LOGROÑO CENTRO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOTEL LOGROÑO CENTRO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barran Pereira Jose Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/10/2013 | 18/09/2018 |
Buesa Aznar Emerito | Apoderado | 18/09/2018 | |
Buesa Aznar Emerito Antonio | Apoderado | 18/09/2018 | |
Carbonell Garcia Aleix | Apoderado | 18/09/2018 | |
Espejo Merelo Rafael | Apoderado | 18/09/2018 | |
Garcia Parra Mauricio | Apoderado | 14/12/2010 | 18/09/2018 |
Granados Zamora Antonio- Jesus | Apoderado Solidario | 06/05/2015 | 18/09/2018 |
Lopez Fernandez Eduardo | Apoderado | 18/09/2018 | |
Marquez Rodriguez Ana Maria | Apoderado Mancomunado | 25/10/2013 | 18/09/2018 |
Montero Teruel David | Apoderado | 18/09/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HOTEL LOGROÑO CENTRO SL
- C/ SAN AGUSTIN 2 (HARO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 872 , F 135, S 8, H LO 19392, I/A 2 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-26
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: HOTUSA GESTION HOTELERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43401 , F 142, S 8, H B 219858, I/A 16 (23/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-08
Empresa: LAIETANA HOTELES SL
- CL MALLORCA Num.351 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43401 , F 142, S 8, H B 219858, I/A 15 (23/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-08
Empresa: LAIETANA HOTELES SL
- HOTEL LOGROÑO CENTRO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43401 , F 142, S 8, H B 219858, I/A 15 (23/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-08
Empresa: LAIETANA HOTELES SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Buesa Aznar Emerito
- Buesa Aznar Emerito Antonio
- Carbonell Garcia Aleix
- Espejo Merelo Rafael
- Garcia Parra Mauricio
- Lopez Fernandez Eduardo
- Lopez Fernandez Eduardo
- Montero Teruel David
- Montero Teruel David
- Palau Zaragoza Antonio
- Paz Covela Aura Marina
- Paz Covella Aura Marina
- Ramirez Barinotto Luis Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43401 , F 141, S 8, H B 219858, I/A 14 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-08
Empresa: LAIETANA HOTELES SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43401 , F 141, S 8, H B 219858, I/A 13 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-08
Empresa: LAIETANA HOTELES SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43401 , F 141, S 8, H B 219858, I/A 12 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-08
Empresa: LAIETANA HOTELES SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32864 , F 69, S 8, H B 219858, I/A 11 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-08
Empresa: LAIETANA HOTELES SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
Empresa: LAIETANA HOTELES SL
- CAMBIO DE SOCIO UNICO, NUEVO SOCIO:CEKAN 2007 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32864 , F 69, S 8, H B 219858, I/A 10 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-08